Auskünfte zu Christoph Rytz
Einträge zum Namen Christoph Rytz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Rytz
Publikationsnummer: HR02-1004648832, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schütz-Service AG, in Belp, CHE-108.142.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623303).
Statutenänderung:
13.05.2019.
Firma neu:
Schütz Service AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von allen erforderlichen Dienstleistungen und den Handel von bereichsspezifischen Produkten für das Erstellen, Betreiben, Instandhalten von Systemen zur Sicherstellung von Gesundheit, Sicherheit und mit hoher Energieeffizienz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahme von Aktiven und Passiven des Geschäftes von Christian Schütz, in Bern, gemäss Bilanz per 31.12.1986 und Sacheinlagevertrag vom 31.5.1987;
Sacheinlage: CHF 120'000.--;
Verrechnung CHF 5'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief oder elektronisch per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Steven, von Trubschachen, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rytz, Christoph, von Eggiwil, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004564206, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schütz-Service AG, in Belp, CHE-108.142.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, S.0, Publ. 1764293). [Jacob-Schütz Denise, war irrtümlich doppelt eingetragen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Christian, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacob-Schütz, Denise, von Sumiswald und Villeneuve FR, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schütz-Husi, Klara, von Sumiswald, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag, Alfred, von Quarten, in Esslingen (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Denise Jacob-Schütz oder Philipp Martin Schütz;
Hämmerli, Andreas, von Brüttelen, in Scheuren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Denise Jacob-Schütz oder Philipp Martin Schütz;
Jacob-Schütz, Denise, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jacob, Denise, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sägesser, Hans Jörg, von Aarwangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Denise Jacob-Schütz oder Philipp Martin Schütz;
Fuhrer, Steven, von Trubschachen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rytz, Christoph, von Eggiwil, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.